Stadtverordnete |
Rat | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Schulausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Sportausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 22.09.2008 | 20.10.2009 | von 22.09.2008 bis 20.10.2009 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | | von 26.06.2014 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |