Vorsitzender |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Stadtverordnete |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 23.04.2008 | 20.10.2009 | von 23.04.2008 bis 20.10.2009 | |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.02.2010 | 25.06.2014 | von 24.02.2010 bis 25.06.2014 | |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Arbeitsgruppe "Schulentwicklung" | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Rat | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 01.01.2016 | | von 01.01.2016 | |
Wahlausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.06.2020 | 31.10.2020 | von 24.06.2020 bis 31.10.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Arbeitsgruppe "Schulentwicklung" | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Arbeitsgruppe "Regionale 2022/2025" | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 02.03.2022 | | von 02.03.2022 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 | |