Vorsitzender |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Stadtverordnete |
Rat | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 16.01.2009 | 31.10.2020 | von 16.01.2009 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 27.02.2013 | 25.06.2014 | von 27.02.2013 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 21.09.2016 | von 26.06.2014 bis 21.09.2016 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.09.2016 | 31.10.2020 | von 21.09.2016 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe Multifunktionsfläche | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 15.02.2017 | 31.10.2020 | von 15.02.2017 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2020 | von 24.10.2019 bis 31.10.2020 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |