Vorsitzender |
Sportausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Sportausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Stadtverordnete |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Rat | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 27.02.2013 | 25.06.2014 | von 27.02.2013 bis 25.06.2014 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sportausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | stellvertr. Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Arbeitsgruppe "Regionale 2022/2025" | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Arbeitsgruppe "PPP" | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Schulausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 08.09.2021 | | von 08.09.2021 | |
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 08.09.2021 | | von 08.09.2021 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 | |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Schulausschuss | CDU | CDU Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 05.04.2006 | 20.10.2009 | von 05.04.2006 bis 20.10.2009 | |
Sportausschuss | CDU | CDU Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 24.02.2009 | 20.10.2009 | von 24.02.2009 bis 20.10.2009 | |