Stadtverordnete |
Jugendstadtrat | UWG | UWG Jugendvertreter (KiJuPa) | Jugendvertreter (KiJuPa) | 01.12.2010 | 25.06.2014 | von 01.12.2010 bis 25.06.2014 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Rat | UWG | UWG Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 13.09.2020 | | von 13.09.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | UWG | UWG Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | UWG | UWG Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Feuerwehrausschuss | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | UWG | UWG Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "Regionale 2022/2025" | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "PPP" | UWG | UWG Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Sportausschuss | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Schulausschuss | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Feuerwehrausschuss | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | UWG | UWG Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kleine Kommission Dritte Welt | UWG | UWG Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |