Stadtverordnete |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.04.2013 | 25.06.2014 | von 21.04.2013 bis 25.06.2014 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2013 | 25.06.2014 | von 21.10.2013 bis 25.06.2014 |
Rat | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 01.01.2014 | 31.10.2019 | von 01.01.2014 bis 31.10.2019 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2019 | von 25.06.2014 bis 31.10.2019 |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2019 | von 26.06.2014 bis 31.10.2019 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2019 | von 26.06.2014 bis 31.10.2019 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2019 | von 26.06.2014 bis 31.10.2019 |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2019 | von 26.06.2014 bis 31.10.2019 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.02.2016 | 31.10.2019 | von 24.02.2016 bis 31.10.2019 |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 24.02.2016 | 31.10.2019 | von 24.02.2016 bis 31.10.2019 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Schulausschuss | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 06.11.2020 | | von 06.11.2020 |
Beratende Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 16.10.2013 | 25.06.2014 | von 16.10.2013 bis 25.06.2014 |