Vorsitzender |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Stadtverordnete |
Rat | CDU | CDU Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 06.10.2004 | 31.10.2020 | von 06.10.2004 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | Vorsitzende/r / als stellvertr. Vorsitzender | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | CDU | CDU Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |