Vorsitzender |
Betriebsausschuss Wasserwerk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtverordnete |
Rat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 01.06.2009 | 20.10.2009 | von 01.06.2009 bis 20.10.2009 |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Rat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 25.05.2014 | | von 25.05.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "PPP" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Kleine Kommission Dritte Welt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe Multifunktionsfläche | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 15.02.2017 | 31.10.2020 | von 15.02.2017 bis 31.10.2020 |
Wahlausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 24.10.2019 | 31.10.2020 | von 24.10.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Zukunftsfragen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "PPP" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 08.09.2021 | | von 08.09.2021 |
Feuerwehrausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 08.09.2021 | | von 08.09.2021 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Betriebsausschuss Wasserwerk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Beratende Mitglieder |
Betriebsausschuss Wasserwerk | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | Beratendes Mitglied(ohne Stimme SKB) | 08.12.2004 | 20.10.2009 | von 08.12.2004 bis 20.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 24.06.2009 | 20.10.2009 | von 24.06.2009 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |