Vertreter der Schulen |
Schulausschuss | Gemeinschaftshauptschule | Gemeinschaftshauptschule Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | 19.12.2006 | 20.10.2009 | von 19.12.2006 bis 20.10.2009 |
Schulausschuss | Gemeinschaftshauptschule | Gemeinschaftshauptschule Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Schulausschuss | Gemeinschaftshauptschule | Gemeinschaftshauptschule Schulleiter/in | Schulleiter/in | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | Gemeinschaftshauptschule | Gemeinschaftshauptschule Schulleiter/in | Schulleiter/in | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |