Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner | ||||||
Feuerwehrausschuss | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 | |
Feuerwehrausschuss | Sachkundige/r Einwohner/in | Sachkundige/r Einwohner/in | 01.10.2015 | 31.05.2020 | von 01.10.2015 bis 31.05.2020 |