Stadtverordnete |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 16.02.2011 | von 21.10.2009 bis 16.02.2011 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 19.10.2011 | | von 19.10.2011 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 19.10.2011 | | von 19.10.2011 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 19.10.2011 | | von 19.10.2011 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Rat | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Schulausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 27.02.2013 | 26.06.2013 | von 27.02.2013 bis 26.06.2013 |
Beratende Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | | von 25.06.2014 |