Stadtverordnete |
Rat | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Wahlausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Schulausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 16.08.2019 | von 25.06.2014 bis 16.08.2019 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 16.08.2019 | von 26.06.2014 bis 16.08.2019 |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Arbeitsgruppe "PPP" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Beratende Mitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Paten |
Jugendstadtrat | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | | 25.06.2014 | bis 25.06.2014 |
Ratsinfo |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |