Stadtverordnete |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 31.10.2020 | von 11.07.2014 bis 31.10.2020 |
Stadtverordnete |
Arbeitsgruppe Multifunktionsfläche | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 15.02.2017 | 31.10.2020 | von 15.02.2017 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.03.2020 | 31.10.2020 | von 04.03.2020 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 27.11.2019 | von 26.06.2014 bis 27.11.2019 |
Stadtverordnete |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | Sachkundige/r Bürger/in als ordentliches Mitglied | 24.02.2016 | 31.10.2020 | von 24.02.2016 bis 31.10.2020 |
Betriebsausschuss Wasserwerk | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Feuerwehrausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rat | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 08.11.2019 | | von 08.11.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 27.11.2019 | 31.10.2020 | von 27.11.2019 bis 31.10.2020 |
Sportausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 30.11.2022 | | von 30.11.2022 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |