Ratsinfo |
Arbeitsgruppe "Gebühren, Satzungen, Baubetriebshof" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Arbeitsgruppe "Gewerbegebiet Wehnrath" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Arbeitsgruppe "PPP" | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Stadtverordnete |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 18.10.2011 | von 21.10.2009 bis 18.10.2011 |
Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 19.10.2011 | 25.06.2014 | von 19.10.2011 bis 25.06.2014 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 26.06.2014 | 16.08.2019 | von 26.06.2014 bis 16.08.2019 |
Stadtverordnete |
Betriebsausschuss Wasserwerk | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 15.09.2010 | 25.06.2014 | von 15.09.2010 bis 25.06.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Paten |
Jugendstadtrat | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 02.06.2009 | 25.06.2014 | von 02.06.2009 bis 25.06.2014 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Lenkungsgruppe Stärkungspakt | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 11.07.2014 | 16.08.2019 | von 11.07.2014 bis 16.08.2019 |
Stadtverordnete |
Rat | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 06.10.1999 | 25.06.2014 | von 06.10.1999 bis 25.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | Stadtverordne/r als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |
Beratende Mitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Sachkundige Bürger/Sachkundige Einwohner |
Schulausschuss | FDP | FDP Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | Sachkundiger Bürger/in als stellvertr. Mitglied | 25.06.2014 | 16.08.2019 | von 25.06.2014 bis 16.08.2019 |
Stadtverordnete |
Wahlausschuss | FDP | FDP Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | Stadtverordnete/r als stellvertr. Mitglied | 26.06.2013 | 25.06.2014 | von 26.06.2013 bis 25.06.2014 |
Beratende Mitglieder |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | Beratendes Mitglied als stellvertr. Mitglied | 13.10.2004 | 20.10.2009 | von 13.10.2004 bis 20.10.2009 |
Wahlprüfungsausschuss | FDP | FDP Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | Beratende Mitglied als ordentliches Mitglied | 21.10.2009 | 25.06.2014 | von 21.10.2009 bis 25.06.2014 |